Hanes ariannol JUST THE JOB ENVIRONMENTAL ENTERPRISES LIMITED
Rhif yr elusen: 1142496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.38k | £207.74k | £244.07k | £257.10k | £366.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.94k | £189.43k | £189.80k | £278.95k | £280.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £125.82k | £128.18k | £182.73k | £165.76k | £203.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | N/A | £15.00k | £9.00k | £6.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.