Hanes ariannol NUS STUDENTS' UNION CHARITABLE SERVICES

Rhif yr elusen: 1140142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.67m £1.12m £3.51m £3.80m £3.93m
Cyfanswm gwariant £2.83m £1.54m £3.51m £3.80m £3.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £758.29k £389.84k £353.00k £227.16k £227.16k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.44m £389.84k £447.67k £227.16k £206.33k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £2.19m £2.53m £2.59m
Incwm - Weithgareddau elusennol £892.26k £127.24k £228.36k £385.20k £303.24k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £1.34m £599.57k £643.85k £656.29k £827.38k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.83m £1.54m £2.12m £2.05m £2.16m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £1.34m £1.75m £1.27m
Gwariant - Llywodraethu £123.20k £73.01k £78.18k £154.59k £189.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £47.96k £0 £0