Hanes ariannol LIGHT EDUCATION DEVELOPMENT

Rhif yr elusen: 1141243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.40k £20.40k £31.63k £28.31k £15.84k
Cyfanswm gwariant £37.89k £29.39k £17.58k £27.37k £14.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A