Hanes ariannol FAVERSHAM COMMUNITY GYMNASTIC AND ACTIVITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1139679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £453.41k £176.45k £271.52k £393.29k £439.39k
Cyfanswm gwariant £529.85k £372.88k £508.71k £526.25k £495.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £16.13k N/A N/A