Hippo Pools Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
'People & Wildlife in Harmony' We work in partnership with subsistence farmers in the Umfurudzi area of Zimbabwe, creating wildlife reserves on leased communal land. At the same time we lift their standards of living through education, health, infrastructure and employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
- HIPPO POOLS TRUST (Enw gwaith)
- AMBUYA FOUNDATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HON SALLY JANE PLUMMER | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Vladimir Rockingham-Gill | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
VICTORIA TRINETTE MCHUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TANA TIPPING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD FOX LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER SUZANNE KINGSLEY-HEATH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.66k | £199.61k | £165.94k | £252.99k | £255.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £644.13k | £331.10k | £262.60k | £175.08k | £174.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £624.31k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £350 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £644.13k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.69k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £642.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 MAR 2011 AS AMENDED ON 13 JUL 2016 as amended on 01 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) FOR THE BENEFIT OF PERSONS LIVING IN RURAL AREAS OF SUB-SAHARAN AFRICA (THE AREA OF BENEFIT) BY: (I) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING OR WORKING IN THE AREA OF BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS/SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS, PROMOTING SUSTAINABLE AGRICULTURAL PROJECTS IN THE AREA AND PROMOTING THE DEVELOPMENT OF SKILLS WITHIN THE COMMUNITY, (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE AREA OF BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY IMPROVING THE CAPACITY OF EXISTING SCHOOLS AND PROMOTING THE ESTABLISHMENT OF NEW SCHOOLS AND EDUCATIONAL FACILITIES. (III) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH IN THE AREA OF BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY SPONSORING SPECIFIC PROJECTS TO IMPROVE PUBLIC HEALTH, PROVIDING RELIEF TO AIDS ORPHANS AND DISABLED CHILDREN. (IV) THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF WILDLIFE HABITANTS IN THE AREA OF BENEFIT AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF LOCAL COMMUNITIES IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT. (B) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HILLTOP
MIDFORD LANE
LIMPLEY STOKE
BATH
BA2 7GR
- Ffôn:
- 01225722402
- E-bost:
- Sally@hippopoolstrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window