LIFE CENTRAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to inspire positive change in the community through events, activities and personal support of all ages. As a Christian faith based organisation we create opportunities for building esteem, social and interpersonal skills and sharing love & hope with all ages. We are inclusive regardless of background, sexuality, faith, age or ability, helping everyone find the way to live life to the full.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
- Bwrwndi
- Gwlad Belg
- India
Llywodraethu
- 25 Hydref 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1056221 KING'S CHURCH TRUST - WELLINGTON
- 03 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
- INSPIRE HOPE TODAY (Enw blaenorol)
- KINGS CHURCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Silverlight | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||
ANDREW LANE | Ymddiriedolwr | 23 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.73k | £62.23k | £60.50k | £54.43k | £50.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.07k | £78.52k | £86.73k | £73.33k | £74.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ebrill 2024 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ebrill 2024 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/12/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01 APR 2016 as amended on 24 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
4.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC OF ALL AGES IN THE SUBJECT OF CHRISTIAN EDUCATION, INCREASING INDIVIDUALS CAPABILITIES, COMPETENCIES, SKILLS AND UNDERSTANDING BASED ON CHRISTIAN PRINCIPLES OF LIVING. 4.2 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY WHATEVER MEANS INCLUDING WORSHIP, PRAYER AND TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES TO EQUIP AND ENLIGHTEN OTHERS. 4.3 TO TRAIN AND DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE DISADVANTAGED AND PEOPLE GENERALLY WITHIN THE COMMUNITIES IN WHICH WE WORK IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. 4.4 TO RELIEVE SICKNESS, POOR HEALTH AND OLD AGE AMONGST PEOPLE SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, BY THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, PRACTICAL SUPPORT AND ADVICE, FACILITIES AND SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. 4.5 THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE AND PRACTICAL PROJECTS AND NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Perry House
Blackmoor
West Buckland
WELLINGTON
Somerset
TA21 9LH
- Ffôn:
- 03003653630
- E-bost:
- CONNECT@LIFECENTRAL.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window