Hanes ariannol THE ENGLISH HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1140351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.57m | £126.26m | £99.77m | £115.91m | £130.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.03m | £121.34m | £96.21m | £125.65m | £141.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.78m | £13.32m | £35.25m | £3.88m | £475.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.03m | £7.23m | £6.22m | £7.28m | £12.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.99m | £28.26m | £10.15m | £24.46m | £31.38m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £85.53m | £91.09m | £83.24m | £84.25m | £85.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £221.00k | £685.00k | £0 | £130.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £238.00k | £361.00k | £155.00k | £53.00k | £908.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.35m | £3.39m | £1.72m | £2.23m | £3.26m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £88.49m | £95.28m | £79.59m | £98.71m | £107.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.55m | £26.06m | £16.62m | £26.94m | £33.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £336.00k | £278.00k | £283.00k | £298.00k | £233.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £53.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.