OUSEBURN FARM CHARITY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ouseburn Farm, situated in the East End of Newcastle, is a free visitor attraction that boasts an award winning environmentally friendly visitor centre, pigs, sheep, goats, chickens, rabbits, guinea pigs, meadows, ponds and woodlands. The Farm offers training to vulnerable adults, volunteering opportunities for local people and a range of activities for families and schoolchildren.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,596 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
438 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Brown | Cadeirydd | 07 November 2019 |
|
|
||||
Esther Anne Gillespie | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Ryan David Harland | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Michael David Firth | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Phillippa Catherine Chaplin | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Michael Peter Ross | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Catherine Anne Kirkham | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Nicola Jane Bramley | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Hartley | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Richard Turner | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £563.37k | £430.35k | £402.89k | £445.47k | £458.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £551.10k | £358.13k | £401.02k | £441.98k | £440.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.21k | £29.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | £42.44k | £38.13k | £9.95k | £3.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £327.37k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £120.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £115.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £526.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.61k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/06/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: A) ADVANCING EDUCATION BY PROVIDING SOCIAL, RECREATIONAL, AGRICULTURAL, ENVIRONMENTAL, ART, CRAFT, TRAINING AND WORKSHOP FACILITIES FOR PUBLIC BENEFIT. B) RELIEVING THE NEEDS OF PEOPLE WITH DISABILITIES, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, BY PROVIDING TRAINING AND WORKSHOP FACILITIES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. SILAS CHURCH
CLIFFORD STREET
NEWCASTLE UPON TYNE
NE6 1PG
- Ffôn:
- 01912658621
- E-bost:
- info@ouseburnfarm.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window