Hanes ariannol CARLISLE VILLA AMATEUR BOXING CLUB

Rhif yr elusen: 1140493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.16k £23.50k £43.11k £59.58k £65.75k
Cyfanswm gwariant £18.33k £10.04k £9.71k £26.47k £42.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £18.80k N/A N/A