THE FREE RADIO CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity organises an annual "Walkathon" which is a sponsored walk around Birmingham, the net proceeds of which are distributed primarily to the nominated charity(ies). Small donations are also made to those charities and community organisations which provide volunteer marshalls, in recognition of their contribution to the day
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Swydd Amwythig
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
- Swydd Stafford
- Swydd Warwig
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1122062 BAUER RADIO'S CASH FOR KIDS CHARITIES
- 11 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- 08 Mehefin 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- THE BRMB CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £390.16k | £588.37k | £27.08k | £14.32k | £212 | |
|
Cyfanswm gwariant | £334.73k | £652.87k | £18.57k | £16.65k | £660 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £17.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £571.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £623.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 21 Gorffennaf 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 02 Mehefin 2017 | 214 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 06 Mawrth 2017 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 15 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 15 Hydref 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/12/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/02/2012
Gwrthrychau elusennol
IN ACCORDANCE WITH SECTION 31(2) COMPANIES ACT 2006, THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (A) SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE PURPOSES AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window