CORNWALL BLOOD BIKES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDE AN OUT OF HOURS VOLUNTARY SERVICE TRANSPORTING HUMAN BLOOD PRODUCTS AND SPECIMENS, BREAST MILK, MEDICATION, MEDICAL EQUIPMENT & NOTES BETWEEN NHS ESTABLISHMENTS AT NO COST TO THE NHS; BY MEANS OF CAR OR MOTORCYCLE 7 DAYS PER WEEK & OPERATE 24 HOURS DURING BANK HOLIDAYS AND WEEKENDS. VOLUNTEERS HOLD ADVANCED DRIVING / RIDING CERTIFICATION & UNDERGO RELEVANT TRAINING / INDUCTION / REVIEW.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Ynysoedd Sili
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- CORNWALL FREEWHEELERS EVS (Enw gwaith)
- CORNWALL FREEWHEELERS EMERGENCY VOLUNTEER SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Kelynack | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Edward Taylor | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
James Hind | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Ian Butler | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Tim Cookman | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Brendan Hale | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Steve Mason | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Sylvia Cookman | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Andy Bellamy | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Paul Thomas | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Jayne Penlerick | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
John Penlerick | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.92k | £108.60k | £108.60k | £120.52k | £187.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.87k | £112.07k | £112.84k | £115.31k | £120.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/12/2010 AS AMENDED ON 27/01/2011 AS AMENDED ON 13/03/2013 AS AMENDED ON 21/10/2014 as amended on 23 Jan 2019 as amended on 27 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ORGANISATION IS ESTABLISHED FOR THE FOLLOWING OBJECTS PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN CORNWALL, DEVON AND SOMERSET. 1) TO RELIEVE SICKNESS AND PROTECT HEALTH BY THE PROVISION OF TRANSPORT OF URGENTLY NEEDED BLOOD, DRUGS, HUMAN TISSUES AND OTHER MEDICAL REQUIREMENTS BETWEEN HOSPITALS, CLINICS, LABORATORIES, DOCTORS, OR OTHER SUCH PLACES AS THE TRUSTEES DEEM FIT. 2) TO ADVANCE THE PUBLICS EDUCATION IN ISSUES RELATING TO MOTORCYCLE SAFETY.
Maes buddion
CORNWALL, DEVON AND SOMERSET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gwendra
Newbridge
PENZANCE
Cornwall
TR20 8PH
- Ffôn:
- 0300 365 0912
- E-bost:
- info@cornwallbloodbikes.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window