Hanes ariannol BOCHASANWASI SHRI AKSHAR PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA
Rhif yr elusen: 1143083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.42m | £10.84m | £12.77m | £16.17m | £16.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.71m | £6.39m | £5.90m | £9.50m | £13.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £142.61k | £68.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.39m | £10.78m | £12.62m | £16.08m | £16.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.82k | £31.29k | £947 | £16.74k | £538.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.02k | £23.14k | £7.67k | £5.63k | £24.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £142.61k | £68.14k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.04m | £6.37m | £5.90m | £9.50m | £13.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.52k | £24.69k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £97.50k | £163.10k | £314.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £653.23k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.