ymddiriedolwyr CLEAR SKY CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1140441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Cooper | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Prerana Parikh | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Felicity May Decker | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
William Maurice Stewart Dixon | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Burnell | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Graham Cooper | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.