Hanes ariannol NASRUL-LAHI-L- FATIH SOCIETY OF NIGERIA (MANCHESTER CENTRAL) ENGLAND
Rhif yr elusen: 1142748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.98k | £97.61k | £69.16k | £52.82k | £67.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.64k | £72.67k | £42.68k | £52.45k | £73.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.56k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.