Ymddiriedolwyr THE MASONIC FISHING CHARITY

Rhif yr elusen: 1141630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MICHAEL JAMES PURDY Cadeirydd 28 April 2011
Dim ar gofnod
Eric Heaviside Ymddiriedolwr 07 June 2024
Dim ar gofnod
Kenneth William Endres Ymddiriedolwr 12 October 2019
Dim ar gofnod
James Young Ymddiriedolwr 25 October 2016
Dim ar gofnod
Richard Shirley Ymddiriedolwr 15 January 2014
Dim ar gofnod
HAYDN PHILIP HUGHES Ymddiriedolwr 30 April 2013
Dim ar gofnod
MARK WILLIAM VINCENT Ymddiriedolwr 28 April 2011
Dim ar gofnod
JOHN CLOUGH S.B.ST.J Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod