PAKISTAN RISING
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and help create a progressive, educated Pakistan by helping the poor and needy in Pakistan, through emergency relief aid during natural disasters etc. to providing education to impoverished children and adults in Pakistan.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Pakistan
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- 28 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.65k | £23.65k | £1.63k | £5.34k | £1.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.53k | £20.49k | £15.30k | £4.76k | £1.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2016 | 02 Hydref 2017 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2015 | 09 Medi 2016 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/10/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/03/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/03/2011
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN PAKISTAN WHO ARE THE VICTIMS OF WAR OR NATURAL DISASTER, TROUBLE, OR CATASTROPHE IN THE FORM OF MONEY OR OTHER MEANS DEEMED SUITABLE AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE. B) THE RELIEF OF POVERTY AMONG PEOPLE LIVING OR WORKING IN PAKISTAN IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROV S ON OF FOOD, CLOTHING AND SHELTER WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN PAKISTAN IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF SCHOOLS FOR UNDERPRIVILEGED CHILDREN.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window