ymddiriedolwyr PROVIDENCE ROW
Rhif yr elusen: 1140192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH MARY CANNING | Cadeirydd | 26 November 2010 |
|
|
||||
Nicola Sewell | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Anthony Tama | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Right Reverend NICHOLAS HUDSON | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
JONATHAN RHODES | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
LINDA ELIZABETH MCHUGH | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
RICHARD SOLOMON | Ymddiriedolwr | 26 November 2010 |
|
|||||
PAUL THOMAS STRANGE | Ymddiriedolwr | 26 November 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.