Hanes ariannol CANVEY ISLAND HORTICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1140650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.30k | £10.80k | £17.60k | £18.75k | £21.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.84k | £11.97k | £16.94k | £18.39k | £24.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £396 | £387 | £412 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.