Hanes ariannol AFRICAN VILLAGE SCHOOL FUND (AVSF)
Rhif yr elusen: 1140971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/01/2019 | 04/01/2020 | 04/01/2021 | 04/01/2022 | 04/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.82k | £23.35k | £4.28k | £12.47k | £2.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.96k | £17.13k | £2.82k | £5.86k | £14.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.