Hanes ariannol NORFOLK SCHOOLS SAILING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1142627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.85k £13.67k £101.25k £203.64k £71.39k
Cyfanswm gwariant £30.24k £44.30k £60.82k £29.03k £304.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A