Ymddiriedolwyr THE ROBIN HOOD THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1141240

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFF MORGAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Faye Louise Hemingway | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Samantha Kendall | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Michael Follen | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Ronald Zaunbrecher | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Ziemowit Maria Kaczmarek | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Richard Beighton | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
JEAN BALIOL-KEY | Ymddiriedolwr | 27 September 2012 |
|
|
||||
David Baliol-Key | Ymddiriedolwr | 10 October 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.