SAMASONS RELIEF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Samasons Relief activities were mainly Education, Supporting schools in Midland and Emergency food aid in East Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Djibouti
- Ethiopia
- Somalia
Llywodraethu
- 11 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- SAMASONS RELIEF (Enw blaenorol)
- SAMASON'S RELIEF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osman Qawrah | Cadeirydd | 07 December 2019 |
|
|
||||
Abdisalam Hussein Awale | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|
||||
Zahra Yusuf | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|
||||
Sahal Ali | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.49k | £11.63k | £10.13k | £9.10k | £11.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69k | £9.53k | £3.65k | £2.95k | £4.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/11/2010 AS AMENDED ON 09/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (‘THE OBJECTS’) ARE: 1. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH A PARTICULAR FOCUS ON SOCIALLY DISADVANTAGED PEOPLE, INCLUDING ETHNIC MINORITIES AND PEOPLE FROM EAST AFRICA 2. TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED MEMBERS OF COMMUNITIES FROM EAST AFRICA OR ETHNIC MINORITY GROUPS IN THE UK IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY 3. TO RELIEVE POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH A PARTICULAR FOCUS ON METING THE CHARITABLE NEEDS OF PEOPLE FROM ETHNIC MINORITY GROUPS IN THE UK IN SUCH WAY AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT. 4. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG PEOPLE WHO ARE FROM EAST AFRICA OR IN AN ETHNIC MINORITY, WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN OR ABILITY TO ACCESS SERVICES AND COMMUNICATE OR INTEGRATE, BY: A) PROVIDING A LOCAL NETWORK GROUP THAT ENCOURAGES AND ENABLES THE SOCIALLY EXCLUDED TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THE WIDER COMMUNITY; B) INCREASING, OR COORDINATING, OPPORTUNITIES FOR MEMBERS OF THE SOCIALLY EXCLUDED TO ENGAGE WITH SERVICE PROVIDERS, TO ENABLE THOSE PROVIDERS TO ADAPT SERVICES TO BETTER MEET THE NEEDS OF THAT COMMUNITY 5. TO RELIEVE POVERTY AND THE CHARITABLE NEEDS OF PEOPLE IN EAST AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 14B
CRAFT CENTRE
8 HIGHGATE SQUARE
BIRMINGHAM
B12 0DU
- Ffôn:
- 07903491661
- E-bost:
- info@samasonsrelief.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window