Hanes ariannol THE STANNINGTON BRASS BAND

Rhif yr elusen: 501558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.33k £20.06k £31.66k £27.19k £31.54k
Cyfanswm gwariant £11.76k £23.19k £29.96k £21.82k £36.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A