ymddiriedolwyr IMPSTONE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1140075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Marshall | Cadeirydd | 25 January 2018 |
|
|
||||
Michelle Denise Day | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
Georgina Calladine | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth West | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Rebecca Francesca Kingston | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|||||
CHRISTINE MCGARVIE | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|||||
Amanda Davies | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|||||
Samantha Kuflik | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.