Summerhill Trust ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of community facilities in and around the Summerhill area of the West End of Newcastle
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF SUMMERHILL LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Anthony Sargent CBE | Cadeirydd | 22 March 2022 |
|
|
||||
Dr Dan Heaney | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Cllr Nabeela Ali | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|||||
Emma Johnson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Helen McStravick | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Nicola Maxwell | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Dr EDWIN TIMOTHY PEEL | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Vanessa Jade Collins | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Rosalind Dougal | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.57k | £40.49k | £74.17k | £110.80k | £126.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.15k | £29.61k | £55.81k | £59.00k | £77.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £22.69k | £10.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 DEC 2010 as amended on 29 Nov 2018 as amended on 10 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 1) TO TAKE OVER ALL THE ASSETS AND UNDERTAKING OF THE UNINCORPORATED ASSOCIATION KNOWN AS ‘THE FRIENDS OF SUMMERHILL’; AND 2) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN NEWCASTLE UPON TYNE AND THE SURROUNDING AREAS (‘THE AREA OF BENEFIT’) PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY ADVANCING EDUCATION, PROMOTING THE PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH AND RELIEVING POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE THE POWER TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF COMMUNITY FACILITIES AND CENTRE IN AND AROUND SUMMERHILL PAVILION, PARK AND GREENS AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME.
Maes buddion
NEWCASTLE UPON TYNE AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Summerhill Bowling Club
Winchester Terrace
NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 6EH
- Ffôn:
- 07528453524
- E-bost:
- hello@summerhilltrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window