Hanes ariannol MINCHENDEN ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1140406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.45k £86.91k £67.50k £77.49k £55.83k
Cyfanswm gwariant £41.70k £34.32k £32.36k £43.66k £77.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.00k N/A £2.67k N/A