Hanes ariannol WELSH WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1140962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46m | £2.16m | £3.04m | £3.15m | £3.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £2.28m | £2.91m | £3.09m | £3.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.12m | £1.03m | £1.10m | £1.41m | £1.56m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.08m | £969.13k | £1.77m | £1.52m | £1.50m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.76k | £39.10k | £71.56k | £64.88k | £70.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £171.52k | £19.30k | £0 | £55.60k | £71.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.25m | £2.10m | £2.97m | £3.02m | £3.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £448 | £512 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.55m | £2.28m | £2.91m | £3.09m | £3.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £527.63k | £632.98k | £619.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.