Hanes ariannol RYDERS GREEN METHODIST DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1142390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.71k | £155.01k | £145.76k | £139.81k | £162.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.83k | £155.36k | £125.55k | £145.25k | £170.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.39k | £66.25k | N/A | £58.57k | £74.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.94k | £49.92k | N/A | £423 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.