ymddiriedolwyr HYTHE UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1141707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jytta James | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Peter Blasby | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Angela Jane Rawcliffe | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Alice Margaret Yapp | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
BEVERLEY HALL | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
David Symmonds | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
KAY Marjorie Egginton KEEN | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
Dr RICHARD DUNCAN HALL | Ymddiriedolwr | 18 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.