LIGHT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Muslim Faith Schools (with a leadership specialism). Non-Faith Schools (with a leadership specialism). Development programmes to engage children, young people and communities to promote social action in the UK and beyond. Advocacy and campaign for education across the developing world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- TAUHEEDUL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- TAUHEEDUL GROUP (Enw blaenorol)
- TAUHEEDUL ISLAM FAITH EDUCATION AND COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMRUDDIN KOTHIA | Cadeirydd |
|
|
|||||
FARUK DASU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHMED HANIF SUFI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FAZLURRAHMAN HASSAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ISMAIL ADAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR MOHMMED ISAP | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/01/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 30/06/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/10/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20 APR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 MAR 2025
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE TO ADVANCE THE ISLAMIC FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE BY, BUT NOT LIMITED TO: A. PROMOTING AND ENCOURAGING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORGANISATIONS COMMITTED TO EDUCATION, COMMUNITY CAPACITY BUILDING, RELIEF OF POVERTY AND HARDSHIP; AND B. PROMOTING AND ENCOURAGING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORGANISATIONS COMMITTED TO COMMUNITY BENEFIT NOTHING IN THE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Light Trust
Shadsworth Road
Blackburn
BB1 2HT
- Ffôn:
- 03303139800
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window