Hanes ariannol LITTLE MIRACLES
Rhif yr elusen: 1142372
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.86k | £55.36k | £100.74k | £147.13k | £349.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.40k | £36.77k | £66.98k | £145.35k | £273.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.04k | £18.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £9.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.