THE IRONMONGERS' TRUST COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ironmongers' Trust Company is the Trustee of seven charities administered by the Ironmongers' Company.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD HUGH HUNTING CBE | Cadeirydd | 01 July 2011 |
|
|||||||||
John Anthony Biles TD | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||||||
Matthew Shaw Wylie Tilbury | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||||||
David John Liming | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||||||
Mark Samuel Wilton Lee | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|||||||||
Julian Verden | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||||||
Thomas Randall Boddy | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||||||
Andrew George Wauchope | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||||
Ald Sir Peter Kenneth Estlin KStJ | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||||||
Kate Juliette Hughes | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||||
David John Worlidge | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||||||
RICHARD CHARLES ROE TWALLIN | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||||||
RICHARD JULIAN PATTESON-KNIGHT | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||||||
Mr H J Charnaud | Ymddiriedolwr | 03 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/05/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY IS ESTABLISHED FOR THE OBJECTS. THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE:- THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE, HERITAGE OR SCIENCE BY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SEE FIT TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Ironmongers Co
Ironmongers Hall
Shaftesbury Place
Barbican
LONDON
EC2Y 8AA
- Ffôn:
- 02077762311
- E-bost:
- helen@ironmongers.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window