Hanes ariannol LOHANA CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1140408
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £106.48k | £728.71k | £678.89k | £521.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.53k | £23.39k | £39.01k | £94.17k | £51.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.93m | N/A | £728.71k | £653.89k | £421.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £25.00k | £100.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.53k | N/A | £1.00k | £22.90k | £49.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £23.01k | £23.40k | £1.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £15.00k | £47.87k | £1.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.