Hanes ariannol SPUC EDUCATION AND RESEARCH TRUST

Rhif yr elusen: 1143342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £550.80k £420.03k £572.59k £233.35k £261.95k
Cyfanswm gwariant £453.71k £481.59k £407.13k £252.40k £782.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.87k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £464.60k N/A £496.98k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £6.66k N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £2.78k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £59.54k N/A £72.84k N/A N/A
Incwm - Arall £20.00k N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £308.01k N/A £327.48k N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £435.15k N/A £377.26k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £18.56k N/A £29.87k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £35.47k N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £243.78k N/A £151.72k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £23.76k N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A N/A