ymddiriedolwyr BOLTON U3A
Rhif yr elusen: 1140495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanne Marie Kelly | Cadeirydd | 30 November 2021 |
|
|||||
Pauline Treuherz | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Brown | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Kathryn Chatwin | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Maggy Simms | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Alison Dyson | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Duncan Macpherson | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Lynn Gray | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
David Dean | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Janet Mary Thatcher | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.