Hanes ariannol WATER FALL
Rhif yr elusen: 1140634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.07k | £407.80k | £592.56k | £479.04k | £666.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.38k | £420.18k | £541.71k | £535.05k | £645.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £666.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £540.93k | N/A | £645.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £782 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.