Hanes ariannol CASTELLAN AFRICAN TRUST

Rhif yr elusen: 1141847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.87k £15.40k £19.81k £18.74k £15.71k
Cyfanswm gwariant £13.96k £8.77k £17.96k £24.38k £20.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A