Hanes ariannol PHOTOGRAPHERS WITH DISABILITIES

Rhif yr elusen: 1142280
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.05k £5.56k £6.13k £1.97k £1.72k
Cyfanswm gwariant £8.75k £4.24k £2.79k £3.79k £3.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A