Hanes ariannol VICTORY GOSPEL CHURCH

Rhif yr elusen: 1141558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £287.99k £335.52k £356.46k £368.03k £425.86k
Cyfanswm gwariant £320.11k £276.26k £307.85k £385.82k £449.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £27.82k N/A N/A