SCHOOL OF ROCK OUTDOOR ACTIVITY CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
World Challenge, Coast to Coast, Fundraising Disco
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2013 | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 01/04/2016 | 01/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.42k | £13.13k | £26.14k | £8.16k | £21.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.71k | £3.84k | £34.44k | £12.53k | £27.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 SEPTEMBER 2010 AS AMENDED 2 MARCH 2011.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF FAZAKERLEY, LIVERPOOL AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
FAZAKERLEY, LIVERPOOL AND THE SURROUNDING AREA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window