Hanes ariannol CHARNWOOD ARTS

Rhif yr elusen: 1143163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/04/2020 06/04/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £199.26k £190.13k £212.59k £210.46k £208.72k
Cyfanswm gwariant £190.43k £133.06k £196.73k £241.75k £238.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £34.20k £168.90k N/A £17.10k £18.68k