THE KATIE HAINES MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise awareness of the dangers of carbon monoxide particularly relating to students and the elderly. To buy carbon monoxide alarms to donate to vulnerable sectors. Encourage people to buy an audible carbon monoxide detector for their homes and to take an alarm with them when going on holiday, whether in this country or abroad. To make carbon monoxide awareness films. To campaign for CO safety
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- KHMT (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR GORDON SAMUEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Neville Rumbelow | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|||||
CLAIRE ANNE HARDY BA | Ymddiriedolwr | 11 June 2011 |
|
|
||||
LUCY ELIZABETH CHANT | Ymddiriedolwr | 11 June 2011 |
|
|
||||
HANNAH PETTIT | Ymddiriedolwr | 11 June 2011 |
|
|
||||
Lydia Pistis | Ymddiriedolwr | 26 January 2011 |
|
|
||||
AVRIL BARBARA SAMUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD MARTIN HAINES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADAM GORDON SAMUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.81k | £5.83k | £6.53k | £13.60k | £3.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.25k | £7.39k | £21.89k | £8.24k | £5.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUSTDEED 26 JAN 2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH AND SAFETY OF PERSONS THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR TO RAISE AWARENESS INTO THE CAUSES OF DEATH AND INJURY FROM CARBON MONOXIDE AND 2. INFORM THE PUBLIC AS TO THE DANGERS OF AND METHODS OF PREVENTING SUCH DEATH AND INJURY 3. TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leah House
60
The Street
Marston Meysey
SWINDON
Wiltshir
- Ffôn:
- 07903114998
- E-bost:
- info@katiehainestrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window