KINGDOM CITIZENS CHURCH (KCC)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship, prayer, Bible study, preaching and teaching; Baptism, as defined in the ChurchÔÇÖs ÔÇÿDeclaration of PrincipleÔÇÖ and under Beliefs; Education and training for Christian and community service: Pastoral and welfare care to individuals and groups; Supporting/encouraging charitable social actions Encouraging relationships with local Churches and other Christians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Haringey
- Reading
- Ghana
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- KCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev EMMANUEL ATAKORA | Cadeirydd |
|
|
|||||
CHARLES OHENE-BEDIAKO | Ymddiriedolwr | 01 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.08k | £4.50k | £5.01k | £3.50k | £2.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £4.05k | £4.98k | £3.42k | £2.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 550 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 550 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31/01/2011
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES AND TEACHINGS OF THE BIBLE. THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD.
Maes buddion
THROUGHOUT LONDON GHANA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
137 CHESTERTON ROAD
LONDON
W10 6ET
- Ffôn:
- 02088853184
- E-bost:
- kcc.kingdomcitizens@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
kingdomcitizenschurch.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window