Arts for Dementia

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arts 4 Dementia exists to a) advance public understanding of dementia; and b) to relieve those living with dementia, including those who support or care for them, in particular through access to the arts and provision of therapeutic intervention related to the arts. It focuses particularly on the benefit of arts activities for people living in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
- A4D (Enw gwaith)
- ARTS 4 DEMENTIA (Enw blaenorol)
- ARTS4DEMENTIA (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jina Elise Swartz | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Imran Akram | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Kathleen Frances O'Neill | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Ronald Ferguson | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Sarah Marie Fortune | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Halina Sawicka | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
ALAN MERKEL | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.30k | £252.89k | £176.74k | £233.03k | £285.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.04k | £212.92k | £222.11k | £207.08k | £281.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/01/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/11/2013 as amended on 25 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 1.1. TO ADVANCE PUBLIC UNDERSTANDING OF DEMENTIA; AND 1.2. TO RELIEVE THOSE LIVING WITH DEMENTIA, INCLUDING THOSE WHO SUPPORT OR CARE FOR THEM, IN PARTICULAR THROUGH ACCESS TO THE ARTS AND THE PROVISION OF THERAPEUTIC INTERVENTIONS RELATED TO THE ARTS; 2. ARTICLE 1 MAY BE AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION BUT ONLY WITH THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMMISSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Arts for Dementia
Zeeta House
200 Upper Richmond Road
LONDON
SW15 2SH
- Ffôn:
- 020 3633 9954
- E-bost:
- info@artsfordementia.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window