Ymddiriedolwyr HOME-START BUTSER
Rhif yr elusen: 1140692

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jo Wright | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Marcus Newton | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Alistair Forbes Campbell | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Linda Rose Bazant | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
David Butler | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Abby Chloe Parker | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Amanda Sandberg | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
Fiona Smart | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
DEREK JUDD | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|
||||
MURRAY WHEWELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.