BANGOR STREET PASTORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing the Christian Faith in Bangor accordance with the License Agreement executed with Ascension Trust by means of caring, listening and helping people on the streets and at various venues day and night.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwynedd
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- BUGEILIAID STRYD BANGOR (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Lemon | Cadeirydd | 16 February 2024 |
|
|
||||
Roshni Elizabeth Verghese | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Magnus Edward Forrester-Barker | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
THERESA RYAN | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Kavanagh | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Joseph Christopher Kavanagh | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
DR Gillian Christine Jamison | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
Inmaculada Lebron Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.60k | £3.74k | £2.93k | £4.66k | £5.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.96k | £4.54k | £4.41k | £5.81k | £5.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Tachwedd 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Constitution
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY CONSIDER APPROPRIATE IN [TOWN] AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFILL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY. TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN [TOWN] AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE LICENCE AGREEMENT EXECUTED WITH ASCENSION TRUST AND THE CORE VALUES AND MISSION STATEMENT APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN [TOWN] AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF CARING, LISTENING AND HELPING PEOPLE ON THE STREETS AND AT VARIOUS VENUES DAY AND NIGHT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/o Capel Emaus
Love Lane
Bangor
Gwynedd
LL57 2TE
- Ffôn:
- 0735572388774
- E-bost:
- bangor@streetpastors.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window