Hanes ariannol THE ANGEL ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1140931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 17/03/2020 17/03/2021 17/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.00k £4.66k £12.68k £28.64k £23.96k
Cyfanswm gwariant £4.57k £10.23k £11.22k £24.21k £24.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A