Hanes ariannol AUTISM NETWORKS (A.N)

Rhif yr elusen: 1141889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.61k £22.92k £15.15k £11.38k £10.50k
Cyfanswm gwariant £10.47k £11.19k £16.18k £20.30k £13.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A £0