COMMUNITY EMPOWERMENT DEVELOPMENT INITIATIVES LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Empowerment Development Initiatives Limited (CEDIS) undertakes two main activities. The first is supporting the operation of a microloan scheme in Ghana through its sister organisation CEDIS Ghana. The second is a volunteering programme that takes volunteers from the UK to Ghana to work with local organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ghana
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
- 01 Rhagfyr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CEDIS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.46k | £839 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.20k | £13.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | 28 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | 11 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | 29 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | 29 Mai 2014 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | 29 Mai 2014 | 363 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/01/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OF RELIEF OF POVERTY (OR FINANCIAL HARDSHIP) IN GHANA BY PROVIDING EDUCATION, TRAINING, NOT-FOR-PROFIT MICROFINANCE AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window