B J MEHTA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity makes donations for the welfare and education of poor subjects; e.g. under the care of the Bharat Mata Mandir in Haridwar, India; it supports educational grants for nursing and other students in India; and works closely with the Manavta Mission Trust in India. The Charity supports UK charities including Myeloma UK; the Royal Free Charity; and the International Gauchers Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- India
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR ATUL B MEHTA | Cadeirydd |
|
|
|||||
CW Accountants | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Dr KOKILA MEHTA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.45k | £7.93k | £2.18k | £1.89k | £5.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.35k | £203 | £1.94k | £2.80k | £2.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 01 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 12 Ebrill 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 02 Ebrill 2021 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/02/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24/10/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING IN THE DEVELOPING WORLD, UNITED KINGDOM OR THE UNITED STATES OF AMERICA BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS AND OR SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS (2) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, AMONG PEOPLE LIVING IN THE DEVELOPING WORLD BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS SERVICES OR FACILITIES (3) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH BY AWARDING GRANTS FOR MEDICAL TREATMENTS AND OR TO MAKE GRANTS TOWARDS MEDICAL RESEARCH PROJECTS FOR PERSONS LIVING ANYWHERE IN THE DEVELOPING WORLD (4) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE EDUCATION AND TRAINING OF PEOPLE IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: A) AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; B) PROVIDING SUPPORT FOR THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC OR OTHER ARTS) OR TO SUPPORT THEM UPON THEIR LEAVING FORMAL EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 FARM AVENUE
LONDON
NW2 2BH
- Ffôn:
- 07803789585
- E-bost:
- atul.mehta1@nhs.net
- Gwefan:
-
BJMehtaFoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window